FRIENDS OF ST MARY'S CHURCH WICK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To assist in the maintenance,repair,preservation,improvement,beautification and reconstruction for the benefit of the public the fabric of the Parish Church and churchyard of the Parish Church of Wick.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 01 Awst 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward David Farmer Reid Haines | Cadeirydd | 23 October 2019 |
|
|
||||||||
Andrew John Smart | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||||||
Steven Mark Bowyer | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||||||
Clair Meikle - Taylor | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||||||
Jennifer Mary Phillips | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|
||||||||
NANCY CHRISTINA PRISCOTT | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
||||||||
JEAN LILLIAN KNOWLES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Steven Thrush | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.70k | £4.54k | £4.30k | £4.23k | £4.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.00k | £0 | £4.08k | £3.38k | £4.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 JUNE 2003.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE CHRISTIAN RELIGION IN PARTICULAR BY ASSISTING IN THE MAINTENANCE, REPAIR, PRESERVATION, IMPROVEMENT, BEAUTIFICATION AND RECONSTRUCTION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE FABRIC OF THE PARISH CHURCH AND THE CHURCHYARD OF THE PARISH CHURCH OF WICK IN THE DIOCESE OF WORCESTER AND TO PRESERVE AND TO PROTECT 'THE CHURCH' AS A PLACE OF CHRISTIAN WORSHIP.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Marys Church
Main Street
Wick
PERSHORE
Worcestershire
WR10 3NZ
- Ffôn:
- 01386 552204
- E-bost:
- mrspriscott@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window