Hanes ariannol Lewisham Local
Rhif yr elusen: 1101616
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £265.36k | £334.08k | £757.73k | £762.36k | £917.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £279.58k | £318.05k | £613.63k | £600.92k | £800.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £43.00k | £47.84k | £49.00k | £215.00k | £340.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £76.27k | £183.62k | £322.00k | £327.10k | £347.36k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £718.33k | £717.54k | £856.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £2.77k | £2.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £35.78k | £31.89k | £33.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £3.63k | £10.15k | £25.58k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £613.63k | £600.92k | £800.30k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.88k | £3.70k | £6.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £112.58k | £149.88k | £149.51k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.