Hanes ariannol AGE UK EALING
Rhif yr elusen: 1100474
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £505.75k | £355.46k | £518.41k | £402.46k | £1.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £479.02k | £561.92k | £523.67k | £548.19k | £650.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £118.17k | £145.73k | £184.61k | £124.20k | £128.91k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £185.45k | N/A | £320.05k | N/A | £823.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £60.29k | N/A | £13.88k | N/A | £84.78k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £258.42k | N/A | £184.30k | N/A | £412.07k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £588 | N/A | £187 | N/A | £5.59k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £87.07k | N/A | £21.39k | N/A | £786.71k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £479.02k | N/A | £523.67k | N/A | £603.49k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | N/A | £42.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £0 | N/A | £12 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £4.03k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.