Hanes ariannol CORNWALL COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1099977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.74m | £2.72m | £3.01m | £3.13m | £3.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.04m | £1.05m | £1.96m | £2.80m | £2.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £575.00k | £473.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £93.87k | £2.43m | £2.87m | £3.47m | £5.85m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £12.78k | £43.66k | £14.29k | £6.11k | £10.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.41m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £1.38m | £128.69k | £616.41k | £2.89m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £217.05k | £241.64k | £254.60k | £263.51k | £309.28k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.00k | £2.14k | £6.70k | £6.70k | £85.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.00m | £1.03m | £1.95m | £2.72m | £2.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £37.93k | £20.03k | £15.35k | £83.71k | £105.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.75k | £1.67k | £3.60k | £4.00k | £4.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £734.87k | £1.64m | £2.42m | £2.36m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.