ymddiriedolwyr CORNWALL COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1099977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM CONCHIE DL | Cadeirydd | 01 November 2017 |
|
|
||||
Josephine Ashby | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Hugh Edmund Nelson | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|||||
Graham John Clarke | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Joseph Mark Redvers Turnbull | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Verity Jillian Perham | Ymddiriedolwr | 16 August 2021 |
|
|||||
Mary Sophia Hosking | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Daiman Dontrai Baker | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Jeremy Charles Granville Sharp | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
GILLIAN FRANCES PIPKIN | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|||||
Jane Trahair | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
STAMFORD GALSWORTHY | Ymddiriedolwr | 07 February 2018 |
|
|
||||
THOMAS RICHARD VAN OSS | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|||||
JANE MARGARET HARTLEY DL | Ymddiriedolwr | 14 April 2009 |
|
|||||
DAPHNE JANET HILDEBRAND SKINNARD DL | Ymddiriedolwr | 27 October 2006 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.