Hanes ariannol ROTARY CLUB OF FROME CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1100424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.56k £54.38k £198.67k £222.14k £45.51k
Cyfanswm gwariant £37.27k £57.74k £150.49k £221.85k £76.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A