KIM INSPIRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide groups and activities within the community and in hospital settings which serve to develop the confidence, self-esteem and personal skills of vulnerable people, with a variety of difficult issues or situations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£589,015
Roddion a chymynroddion | £574.22k | |
Weithgareddau elusennol | £3.60k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £735 | |
Buddsoddiadau | £10.46k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£562,980
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £562.98k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £454,147 o 6 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £562.98k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £26.04k |
Pobl

14 Gweithwyr
5 Ymddiriedolwyr
53 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Conwy
- Sir Ddinbych
- Sir Y Fflint
- Wrecsam
Llywodraethu
- 26 Awst 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1034844 THE INNER WHEEL CLUB OF BANGOR BENEVOLENT FUND
- 08 Mehefin 2004: Cofrestrwyd
- THE KIM PROJECT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Hooper | Cadeirydd | 05 August 2015 |
|
|||||||
Rev Andrew Stuart Grimwood | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|||||||
Stephen John Dykins | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||||
NIGEL ACOTT | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||||
Linda Kathleen Bowen | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £423.83k | £418.89k | £539.73k | £588.74k | £589.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £412.54k | £407.95k | £529.57k | £587.42k | £562.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £77.92k | £55.59k | £46.15k | £353.09k | £454.15k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £10.88k | £1.99k | £574.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £4.46k | £2.74k | £735 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £521.51k | £576.54k | £3.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £2.89k | £7.47k | £10.46k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £529.34k | £587.16k | £562.98k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £236 | £264 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £12.85k | £6.14k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | £192.98k | £192.98k | £192.98k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | £1 | £1 | £1 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | £352.66k | £324.98k | £263.90k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | £228.98k | £199.97k | £112.86k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19/06/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/07/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/05/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22/07/2010 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 23/12/2011
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE ADVANCEMENT OF HEALTH; THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF ILL HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE, THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT, THE PREVENTION OF CRIME AND ANTI-SOCIAL BEHAVIOUR AND THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING CONDITIONS OF LIFE IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FORGOING BY THE FOLLOWING: 1.1.1 ASSISTING IN THE CARE, SUPPORT AND RECOVERY OF PERSONS, AGED 16 YEARS AND OVER, EXPERIENCING, OR WHO HAVE EXPERIENCED, MENTAL HEALTH PROBLEMS AND ENDURING MENTAL ILLNESS OF ANY DESCRIPTION BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AND RECREATION; 1.1.2 THE PROVISION OF WORK EXPERIENCE AND TRAINING FOR PERSONS, AGED 16 YEARS AND OVER, SO AS TO DEVELOP SKILLS THAT WILL ENABLE THEM TO FIND EMPLOYMENT; AND 1.1.3 THE PROVISION OF SUPPORT AND GUIDANCE TO WOMEN WHO HAVE A HISTORY OF CRIMINAL ACTIVITY OR WHO ARE AT RISK OF BECOMING INVOLVED IN CRIMINAL ACTIVITY.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE FLINTSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Hub
Park Lane
Holywell
CH8 7UR
- Ffôn:
- 01352872189
- E-bost:
- info@kim-inspire.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window