ROYAL AGRICULTURAL SOCIETY OF THE COMMONWEALTH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Royal Agricultural Society of the Commonwealth encourages the interchange of information about and the development of sustainable agriculture, forestry, and aquaculture and the rural environment throughout the Commonwealth. The principal objective is to hold a biennial Commonwealth Conference giving RASC members and other bodies the opportunity to explore mutual interests and problems.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

18 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 31 Rhagfyr 2003: Cofrestrwyd
- RASC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Nicholas Hickman Ponsonby Bacon Bt KCVO | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|||||||||||||||
Robert Nicholas Foord Drewett | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|||||||||||||||
GEOFFREY WILLIAM BURGESS | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|||||||||||||||
BREYTON DEVON MILFORD | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||||||||||||
REBECCA JAYNE DAWES | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||||||||||||
William F Arnot | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|
||||||||||||||
Alan George Crowe | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|
||||||||||||||
Christopher Paul Riddle | Ymddiriedolwr | 18 December 2017 |
|
|||||||||||||||
Johannes Carel Ehlers | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||||||||||||
Aled Rhys Jones | Ymddiriedolwr | 30 June 2017 |
|
|
||||||||||||||
William Hyde | Ymddiriedolwr | 30 June 2017 |
|
|
||||||||||||||
Christine Knipe | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|||||||||||||||
ALLAN MURRAY | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|
||||||||||||||
WILLIAM PRICHARD | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|
||||||||||||||
SIMON ORPWOOD | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|
||||||||||||||
DAVID THOMAS | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|
||||||||||||||
JOHN BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||
MR M LAMBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.49k | £36.23k | £19.59k | £56.04k | £18.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £100.39k | £72.47k | £223 | £9.80k | £15.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Ionawr 2024 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Ionawr 2024 | 76 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 OCTOBER 2003 AS AMENDED 16 JULY 2006 as amended on 29 Jun 2022 as amended on 03 Aug 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ASSIST EDUCATION IN AGRICULTURE AND FORESTRY WITHIN THE COMMONWEALTH AND IN PARTICULAR TO SUPPORT THE EFFICIENT UTILISATION OF LAND GIVING FULL REGARD TO THE NEED FOR CONSERVATION AND TO ENCOURAGE AND ARRANGE THE INTERCHANGE OF KNOWLEDGE AND EXPERIENCE IN THE PRACTICE AND SCIENCE OF AGRICULTURE, FORESTRY AND AQUACULTURE WITH A VIEW TO IMPROVING METHODS AND TECHNIQUES IN CROP AND LIVESTOCK PRODUCTION AND AS AN ANCILLARY TO THE FORGOING OBJECT: 1. TO ENCOURAGE, STRENGTHEN AND IMPROVE THE EXISTING RELATIONSHIPS AND BONDS BOTH INDIVIDUALLY AND COLLECTIVELY BETWEEN VARIOUS AGRICULTURAL SOCIETIES WITHIN THE COMMONWEALTH; 2. TO ASSIST THE MEMBER SOCIETIES TO CARRY OUT THEIR OBJECTS BY ARRANGING FOR THEIR REPRESENTATIVES OR DELEGATES TO HOLD CONFERENCES THUS ENABLING THE INTERCHANGE OF IDEAS AND DISCUSSIONS OF MUTUAL PROBLEMS; 3. TO ENCOURAGE THE PROMOTION AND EXTENSION OF AGRICULTURAL EDUCATION THROUGHOUT THE COMMONWEALTH; 4. IN COUNTRIES WHERE THEY DO NOT EXIST, TO ENCOURAGE THE FORMATION OF VOLUNTARY AGRICULTURAL SOCIETIES AND THEIR FUNCTION IN PROMOTING THE ABOVE OBJECTS; 5. TO ENCOURAGE THE EXCHANGE OF YOUNG FARMERS, TECHNICIANS AND REPRESENTATIVES OF ALL THE PROFESSIONS ALLIED TO FARMING; AND 6. TO KEEP UNDER REVIEW IMPORT AND EXPORT STANDARDS BETWEEN THE COUNTRIES OF THE MEMBER SOCIETIES IN SO FAR AS THEY ACCEPT THE MOVEMENT AND HEALTH OF LIVESTOCK AND THE QUALITY OF AGRICULTURAL PROCEDURE.
Maes buddion
THE COMMONWEALTH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Royal Norfolk Agricultural Ass.
Norfolk Showground
Dereham Road
NORWICH
NR5 0TT
- Ffôn:
- 01603748931
- E-bost:
- info@therasc.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window