Hanes ariannol WORD FOUNTAIN CHRISTIAN MINISTRIES LIMITED

Rhif yr elusen: 1102347
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £73.55k £73.35k £78.97k £89.71k £94.92k
Cyfanswm gwariant £67.98k £52.41k £78.76k £79.38k £82.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A