Hanes ariannol JURASSIC COAST TRUST

Rhif yr elusen: 1101134
Mae elusen yn nwylo gweinyddwyr
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £410.38k £311.01k £263.37k £335.11k £294.36k
Cyfanswm gwariant £438.90k £304.39k £323.15k £332.23k £279.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £14.00k N/A N/A £100.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £232.18k £211.52k £110.00k £110.00k £63.94k