JURASSIC COAST TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Jurassic Coast Trust's role is to protect and conserve the Dorset & East Devon Coast World Heritage Site for current and future generations, and to enable the World Heritage Status to be of benefit to people. We do this through engagement, learning, advocacy, community development, skills promotion and volunteering. We are the only organisation who's sole role it is to look after this Site.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £100,000 o 1 gontract(au) llywodraeth a £63,940 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dorset
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 10 Rhagfyr 2003: Cofrestrwyd
- WORLD HERITAGE COAST TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fritha Costain | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|||||
Jonathan Larwood | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
Sarah Philbrick | Ymddiriedolwr | 17 July 2017 |
|
|
||||
Mark Bermingham | Ymddiriedolwr | 16 July 2017 |
|
|
||||
John Wokersien | Ymddiriedolwr | 27 February 2015 |
|
|
||||
STUART HUGHES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £410.38k | £311.01k | £263.37k | £335.11k | £294.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £438.90k | £304.39k | £323.15k | £332.23k | £279.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £14.00k | N/A | N/A | £100.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £232.18k | £211.52k | £110.00k | £110.00k | £63.94k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 6 NOVEMBER 2003 AMENDED ON 25 JANUARY 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 13 JUL 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE PROTECTION, CONSERVATION AND PRESENTATION, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, OF THE DORSET AND EAST DEVON COAST (JURASSIC COAST) WORLD HERITAGE SITE, RECOGNISED BY THE UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANISATION (UNESCO) AS HAVING SUCH OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE THAT IT WARRANTS BEING INSCRIBED ON THE WORLD HERITAGE LIST THROUGH THE POWERS OF THE CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE (1972) AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT LIMITATION) TO UNDERTAKE THE FOLLOWING: (1) THE ADVANCEMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION OF THE SITE AND ITS SETTING (2) THE ENHANCEMENT OF THE OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE OF THE SITE AND OF ITS SETTING (3) THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN RESPECT OF THE SIGNIFICANCE AND VALUES OF THE SITE AND THE WORLD HERITAGE CONVENTION (4) TO PROMOTE AND CONTRIBUTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO THE ADVANCEMENT OF CULTURE, HERITAGE AND SCIENCE PERTAINING TO THE SITE (5) TO PREPARE, REVIEW, MONITOR, IMPLEMENT AND COORDINATE THE DELIVERY OF THE MANAGEMENT PLAN RELATING TO THE SITE AS AGREED BETWEEN UNESCO AND THE UK GOVERNMENT AND AS AMENDED AND UPDATED FROM TIME TO TIME INSOFAR AS SUCH ACTIVITIES MAY REASONABLY BE REGARDED AS ANALOGOUS TO OR WITHIN THE SPIRIT OF THE CHARITABLE PURPOSES SET OUT IN SECTION 3 OF THE CHARITIES ACT 2011
Maes buddion
DEVON AND DORSET
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ANTONY BATTY & COMPANY LLP
3 FIELD COURT
LONDON
WC1R 5EF
- Ffôn:
- 02078311234
- E-bost:
- BESA@ANTONYBATTY.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window