ymddiriedolwyr KENT WORKPLACE MISSION
Rhif yr elusen: 1105783
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ven. Andrew David Wooding Jones | Cadeirydd | 14 May 2019 |
|
|
||||||||||
Fr Gary Dyer | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||||||||
Jennifer Mulrooney | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||||||||
Major Richard David Oliver | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||||||||
Jaqueline TRICE | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||||||||
Rev Dr David HINCHLIFFE | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||||||||
Rev William Jonathan Adam | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|||||||||||
Rev NAOMI MARGARET OATES | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|||||||||||
Rev Michael DALE | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||||||||
ELLEN COUZENS | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||||||||
JOHN GEORGE ELLIS | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|||||||||||
PAUL JAMES BUCKLEY | Ymddiriedolwr | 13 May 2014 |
|
|
||||||||||
ALAN PAUL WOOD | Ymddiriedolwr | 12 September 2013 |
|
|||||||||||
Canon DAVID KEITH SLATER | Ymddiriedolwr | 12 September 2013 |
|
|||||||||||
RICHARD CHARLES BLACKWELL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.