LONGCOT AND FERNHAM PRIMARY SCHOOL PTA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Running local School fundraising events to support learning and the children's experiences within the school as well as to buy additional equipment for Longcot and Fernham C.E. School. Main events are seasonal Fairs, such as Christmas and Summer social events, along with small raffles and sales.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 October 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 10 Rhagfyr 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashley Brown | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|||||
Georgina Whitaker | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Maryanne Webb Mrs | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/10/2020 | 30/10/2021 | 30/10/2022 | 30/10/2023 | 30/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.17k | £8.32k | £5.23k | £5.41k | £10.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.53k | £10.99k | £5.23k | £4.62k | £3.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2023 | 20 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Hydref 2020 | 11 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4 NOVEMBER 2003
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: (1) DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; (2) ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Longcot & Fernham Primary School
King's Lane
Longcot
Faringdon
SN7 7SY
- Ffôn:
- 01793782381
- E-bost:
- lf_pta_chair@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window