Hanes ariannol DERBY PLAYHOUSE LIMITED
Rhif yr elusen: 1102056
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2010 | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 31/07/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9 | £2.36k | £2.30k | £35.87k | £13.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.61k | £14.29k | £4.40k | £24.43k | £24.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.