Hanes ariannol THE ROYAL DRAWING SCHOOL
Rhif yr elusen: 1101538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.45m | £2.49m | £2.57m | £3.17m | £3.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.39m | £3.11m | £3.25m | £3.16m | £3.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £26.41k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.13m | £2.11m | £1.86m | £1.81m | £2.22m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £132.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £862.83k | £911.44k | £1.17m | £1.21m | £1.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £607.10k | £472.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £258.84k | £72.49k | £456 | £545 | £68.95k | |
|
Incwm - Arall | £201.38k | £0 | £0 | £156.68k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.03m | £2.81m | £2.80m | £2.83m | £2.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £364.36k | £296.46k | £450.78k | £334.55k | £451.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.64k | £16.14k | £44.12k | £38.00k | £54.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £239.62k | £3.38k | £44.86k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £628.27k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.