THAMES21 LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Thames21 is an environmental charity that restores rivers across London and the Thames Basin to tackle the climate and biodiversity crisis, inspiring communities to enjoy, speak up for and look after them over the long term.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£3,008,845
Roddion a chymynroddion | £671.13k | |
Weithgareddau elusennol | £2.30m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £19.65k | |
Arall | £14.80k |
Cyfanswm gwariant:
£3,084,063
Codi arian | £134.93k | |
Weithgareddau elusennol | £2.93m | |
Arall | £15.96k |
£19,646 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £119,559 o 4 gontract(au) llywodraeth a £404,647 o 13 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £150.89k | |
Gwariant elusennol | £2.93m |
Pobl

49 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
12392 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 27 Mai 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grace Ellen Rawnsley | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Dr Katherine Sarah Riggs | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Laura Littleton | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Fabian Sheedy | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Charlotte Emma Wood | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Darren Anthony White | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Charles Edward Green | Ymddiriedolwr | 22 September 2016 |
|
|
||||
MARY LOUISE MOORE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.28m | £1.08m | £2.26m | £2.46m | £3.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.26m | £1.07m | £1.76m | £2.15m | £3.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £367.81k | £88.99k | N/A | £58.00k | £119.56k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.50k | £415.65k | £882.19k | £330.76k | £404.65k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £503.78k | £246.75k | £712.99k | £799.23k | £671.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £748.17k | £818.16k | £1.54m | £1.64m | £2.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £456 | £34 | £59 | £6.04k | £19.65k | |
|
Incwm - Arall | £24.36k | £11.17k | £4.14k | £13.77k | £14.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £250.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.24m | £1.02m | £1.69m | £2.07m | £2.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.94k | £51.16k | £69.89k | £76.60k | £134.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.34k | £13.60k | £8.75k | £12.00k | £14.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.44k | £602 | £2.05k | £1.30k | £15.96k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £6.22k | £21.22k | £24.91k | £36.07k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £577.82k | £763.36k | £1.43m | £2.28m | £2.39m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£13.02k | -£13.12k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £445.91k | £630.73k | £826.93k | £1.37m | £1.57m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5 DECEMBER 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 27 APRIL 2004 AND 9 AUGUST 2004.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROTECT, MAINTAIN AND ENHANCE THE NATION'S RIVERS CANALS AND OTHER ASSOCIATED FEATURES (THE "WATERWAYS") IN PARTICULAR BY: (A) THE REMOVAL OF LITTER, WASTE AND DEBRIS; (B) ADVANCING EDUCATION IN THE PLANTS, WILDLIFE AND ECOSYSTEMS OF THE WATERWAYS AND OTHER RELATED SUBJECTS WHETHER BY TEACHING, PRODUCING MATERIALS OR BY CONDUCTING OR COMMISSIONING RESEARCH (AND PUBLISHING THE RESULTS OF SUCH RESEARCH); AND (C) RAISING AWARENESS OF THE WAYS IN WHICH THE WATERWAYS MIGHT BE PROTECTED FROM POLLUTION AND IMPROVED FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE AND WILDLIFE IN PARTICULAR BY THE USE OF PUBLICATIONS, LECTURES, THE MEDIA, PUBLIC ADVOCACY AND OTHER FORMS OF COMMUNICATION.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CITY OF LONDON
GUILDHALL
ALDERMANBURY
LONDON
EC2V 7HH
- Ffôn:
- 02072487175
- E-bost:
- info@thames21.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window