ymddiriedolwyr THAMES21 LIMITED
Rhif yr elusen: 1103997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrika Johanna Sofia Priest | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|||||
Grace Ellen Rawnsley | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Dr Katherine Sarah Riggs | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Laura Littleton | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Fabian Sheedy | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Charlotte Emma Wood | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Darren Anthony White | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Martin Wayne Baggs | Ymddiriedolwr | 13 June 2017 |
|
|
||||
Charles Edward Green | Ymddiriedolwr | 22 September 2016 |
|
|
||||
HOWARD TIMOTHY DAVIDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY LOUISE MOORE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.