THE NASIO TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
EDUCATION AND TRAINING; HEALTH PRESERVATION, HIV/AIDS HEALTH PROMOTION; VOLUNTEERING PROGRAMME; CAPACITY BUILDING TRAINING FOR GROUPS AND INDIVIDUALS; PREVENTATIVE WORK; SPORTS ACTIVITIES; INTERNATIONAL PROGRAMMES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Rydychen
- Cenia
Llywodraethu
- 24 Mehefin 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Budgen CBE | Cadeirydd | 22 April 2016 |
|
|||||
Thomas Nhachi | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Amber Anya Vetta | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Gareth Bown | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
NEIL PASSINGHAM | Ymddiriedolwr | 05 September 2017 |
|
|
||||
Susan Russell | Ymddiriedolwr | 05 September 2017 |
|
|||||
LILIAN ONORIODE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JONATHAN HUNT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £359.45k | £285.76k | £335.64k | £429.94k | £457.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £358.93k | £286.33k | £359.33k | £426.08k | £434.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ADOPTED 08/05/2004 AS AMENDED ON 12/03/2011 AS AMENDED ON 29 APR 2016 AS AMENDED ON 17 FEB 2017
Gwrthrychau elusennol
(1. RELIEVE POVERTY, UNEMPLOYMENT, SICKNESS AND DISTRESS, PROMOTE AND PROTECT GOOD HEALTH, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, TRAINING, AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR THE BENEFIT OF PERSONS WHO ARE IN NEED, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WHO SUFFER FROM, OR HAVE BEEN ORPHANED AS A RESULT OF HIV. 2. PROVIDE A RANGE OF FACILITIES FOR THE MEDICAL CARE, EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT, RECREATION, LEISURE AND SOCIAL WELFARE OF PERSONS WHO HAVE THE NEED OF ANY OR ALL OF THESE FACILITIES BY REASON OF FINANCIAL HARDSHIP, INFIRMITY, DISABILITY, OR SOCIAL CIRCUMSTANCES REGARDLESS OF THEIR YOUTH OR AGE, FOR THE PURPOSE OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. 3 ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH
Maes buddion
KENYA ENGLAND & WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 The Chambers
Vineyard
ABINGDON
Oxfordshire
OX14 3FE
- Ffôn:
- 01235611200
- E-bost:
- info@thenasiotrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window