Hanes ariannol THE CHRISTIE ARCHIVE TRUST

Rhif yr elusen: 1102677
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.46k £24.02k £4.92k £49.08k £8.40k
Cyfanswm gwariant £14.55k £27.58k £16.56k £19.87k £22.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A