ymddiriedolwyr LOCAL INFORMATION UNIT LIMITED
Rhif yr elusen: 1113495
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cllr MICHAEL PAYNE | Cadeirydd | 14 December 2012 |
|
|
||||
Amanda Hopgood | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Linda Taylor | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Jayne McCoy | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|||||
ALEXANDER JOHN HOLLINGSWORTH | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|||||
Tudor Evans | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|||||
COUNCILLOR ABDUL JABBAR | Ymddiriedolwr | 11 July 2016 |
|
|||||
Cllr Neil Nerva | Ymddiriedolwr | 25 November 2014 |
|
|
||||
MIKE SHORT | Ymddiriedolwr | 09 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.