Ymddiriedolwyr PRISON FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 1102254
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Francis Travers Harlock | Cadeirydd | 14 June 2022 |
|
|||||
Avril Helen Arundel | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Sandra Lorraine Wallace | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Philip Michael Miller | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Rev Kathleen Mavis Kirby | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Rev Joanna Honour | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Patricia Molly Hodson | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|
||||
Andrew Roger Jordon | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|
||||
David Wesley Cooke | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.