Hanes ariannol S PINTER YOUTH PROJECT
Rhif yr elusen: 1103054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £253.05k | £211.78k | £232.94k | £255.86k | £272.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £215.27k | £225.95k | £228.61k | £252.53k | £321.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £14.10k | £12.60k | £14.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.46k | £15.60k | £38.18k | £3.95k | £49.92k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.