Hanes ariannol ONE YMCA
Rhif yr elusen: 1102301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.24m | £12.90m | £15.61m | £19.50m | £23.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.00m | £12.56m | £14.64m | £19.38m | £23.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.89m | £4.99m | £5.56m | £6.31m | £8.71m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £242.32k | £313.54k | £724.75k | £836.75k | £291.84k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £29.39k | £41.14k | £742.96k | £41.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.24m | £12.77m | £15.48m | £18.67m | £23.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £76.15k | £97.15k | £89.10k | £91.14k | £94.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.74k | £1.26k | £14.59k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £675.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.00m | £12.52m | £13.67m | £18.54m | £22.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £33.67k | £156.40k | £182.45k | £133.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.00k | £48.77k | £43.80k | £32.28k | £56.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £819.39k | £661.62k | £1.05m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.