THE INCLUSIVE CHURCH NETWORK

Rhif yr elusen: 1102676
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Advocacy and promotion within the Church of England and world-wide church for the full inclusion of all people in the worldwide church, including the threefold order of ordained ministry regardless of ethnicity, gender and sexual orientation

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £51,527
Cyfanswm gwariant: £32,827

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Mawrth 2004: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • INCLUSIVE CHURCH.NET (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Yin-An Chen Ymddiriedolwr 25 November 2024
Dim ar gofnod
Meredith Elana Ford Ymddiriedolwr 11 July 2024
Dim ar gofnod
Sarah Jane Ball Ymddiriedolwr 11 July 2024
Dim ar gofnod
Rev Alison Mary Kerr Ymddiriedolwr 11 July 2024
SOUTHWARK DIOCESAN WELCARE
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROCHESTER DIOCESAN SOCIETY AND BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Alex Frost Ymddiriedolwr 11 July 2024
Dim ar gofnod
Rev Rosalind Elisabeth Rutherford Ymddiriedolwr 06 December 2023
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ABINGDON-ON-THAMES
Derbyniwyd: Ar amser
Alison Webster Ymddiriedolwr 01 December 2022
Dim ar gofnod
Hanna Yoo Ymddiriedolwr 27 January 2022
Dim ar gofnod
Jack Peter Woodruff Ymddiriedolwr 27 January 2022
Dim ar gofnod
Rev Rachele Evelyn vernon Ymddiriedolwr 19 May 2021
Dim ar gofnod
Michael John David Bishop Ymddiriedolwr 18 September 2019
THE FRIENDS OF GUILDFORD CATHEDRAL
Derbyniwyd: Ar amser
GUILDFORD METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Fiona Mary Rhona MacMillan Ymddiriedolwr 13 July 2016
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARTIN-IN-THE-FIELDS, LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
TOGETHER FOR THE CHURCH OF ENGLAND
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Daniel Simon Barnes-Davies Ymddiriedolwr 06 October 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £39.77k £35.35k £37.98k £49.05k £51.53k
Cyfanswm gwariant £40.54k £33.82k £31.55k £33.17k £32.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 17 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 17 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 27 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 24 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 24 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 03 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 03 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
5 TRINITY CHURCHYARD
GUILDFORD
SURREY
GU1 3RR
Ffôn:
07935374877