WORKING TOGETHER
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a mainly voluntary organisation. We run a cafe and drop-in centre staffed partly by our learning disabled members. We run a work skills development programme and a healthy options programme that provided work experience and activities for our learning disabled young people and adults. Sessions have included arts, crafts, drama, sports, horticulture, nutrition, ITC skills.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Amwythig
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 28 Hydref 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1147358 WORKING TOGETHER (LUDLOW) LTD
- 14 Medi 2004: Cofrestrwyd
- 28 Hydref 2014: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2007 | 30/09/2008 | 30/09/2009 | 30/09/2010 | 30/09/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.85k | £46.23k | £39.83k | £60.04k | £51.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.04k | £37.14k | £43.20k | £48.12k | £45.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2011 | 12 Mawrth 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2011 | 28 Mai 2012 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 AUGUST 2004 AS AMENDED 16 NOVEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF PEOPLE WITH LEARNING DIFFICULTIES THROUGH THE PROVISION OF SUPPORT AND TRAINING, AND TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE SHROPSHIRE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window