MUSIC OF LIFE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MUSIC OF LIFE FOUNDATION OFFERS HIGH-QUALITY MUSICAL TRAINING AND PERFORMING OPPORTUNITIES TO CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES AND SPECIAL NEEDS WITH A VIEW TO IMPROVE THEIR QUALITY OF LIFE AND MEDICAL CONDITIONS. IT PROVIDES ACCESS TO ALL ITS EVENTS INCLUDING ADAPTED TRANSPORT AND CARERS. ITS FOCUS IS ON DISADVANTAGED CHILDREN WHO HAVE EXTREMELY LIMITED OR NO ACCESS TO MUSIC-MAKING.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Mawrth 2004: Cofrestrwyd
- MUSIC OF LIFE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAY ALLAN LONGBOTTOM | Cadeirydd |
|
|
|||||
Louise Schepherd-Evans | Ymddiriedolwr | 14 October 2024 |
|
|
||||
Belinda Mary Kembery | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Valentina Di Venuta | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Emma Jane Dearnaley | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Tristen Hennigs | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Alexander McHardy | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Lily Harriss | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Stefano Filippi | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Sophie Bruggemann | Ymddiriedolwr | 12 December 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £208.00k | £151.77k | £163.33k | £212.12k | £239.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £122.03k | £140.63k | £172.61k | £235.04k | £239.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 NOVEMBER 2003. as amended on 20 Jun 2019 as amended on 30 Jul 2019 as amended on 30 Jul 2019
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF DISABLED CHILDREN IN THE ARTS AND IN PARTICULAR THE ART OF MUSIC BY:- I) PROVIDING ACCESS TO FACILITIES FOR STUDY, FOR CREATIVE DEVELOPMENT AND ACCESS TO BOTH STANDARD AND CREATIVE ORGANISATIONS, ON EQUAL TERMS WITH OTHER CHILDREN; II) THE ORGANISATION OF NATIONAL AND INTERNATIONAL MUSICAL EVENTS, COMPETITIONS AND CONCERTS IN WHICH DISABLED CHILDREN CAN PARTICIPATE THUS HELPING THEM TO REALISE THEIR POTENTIAL; AND III) SUPPORTING RESEARCH UNDERTAKEN INTO THE EDUCATIONAL AND THERAPEUTIC USE OF THE ARTS AND IN PARTICULAR THE ART OF MUSIC FOR THE BENEFIT OF DISABLED CHILDREN. 3.2 ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES CONNECTED WITH THE ABOVE-MENTIONED PURPOSES AND IN PARTICULAR THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF DISABLED CHILDREN THROUGH THE USE OF THE ART OF MUSIC.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
54 Portland Place
LONDON
W1B 1DY
- Ffôn:
- 02078135472
- E-bost:
- mofl@mofl.co.uk
- Gwefan:
-
musicoflife.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window