Hanes ariannol DYNAMIC CENTRE FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES
Rhif yr elusen: 1102954
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £271.09k | £341.50k | £468.50k | £375.35k | £302.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £340.60k | £351.37k | £389.27k | £434.27k | £395.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £89.57k | £97.90k | £99.23k | £132.23k | £127.94k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.47k | £75.55k | £26.48k | £9.99k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.