SOUTH HILL CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY OPEARATES A PRESCHOOL OFFERING 275 PLACES (10 SESSIONS AND 5 LUNCH CLUB SESSIONS PER WEEK) WITH HEATH LANE EXTENDED CARE FACILITY WITHIN A PURPOSE BUILT BUILDING. FUTHER SERVICES INCLUDE CARER AND TODDLER GROUPS, TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES. PROVIDING TASTER LEARNING SESSIONS PROVIDED BY LOCAL EDUCATION PROVIDERS AND PROVISON OF FACILITIES FOR LOCAL ORGANISATIONS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £103,452 o 11 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 24 Mawrth 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBIN GEOFFREY OAKES | Cadeirydd |
|
||||||
Kathryn Sian McKerrell | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Sebastian Rafuluchi Moh | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Peter John Mann | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
Gavin Wright | Ymddiriedolwr | 07 June 2014 |
|
|
||||
Brian Leonard Boggis | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £461.54k | £450.26k | £472.18k | £527.69k | £487.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £457.90k | £490.97k | £481.59k | £497.09k | £495.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £22.98k | N/A | £117.95k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.80k | £47.84k | £187.11k | £265.02k | £103.45k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £358.28k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £2.65k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £164.18k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £149 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £2.43k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £497.09k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Tachwedd 2022 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Tachwedd 2022 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17/02/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/11/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE AND MAINTAIN FACILITIES (WHETHER IN A PURPOSE-BUILT COMMUNITY CENTRE OR OTHERWISE) FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY OF HEMEL HEMPSTEAD AND THE SURROUNDING NEIGHBOURHOOD AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM, SOUTH AFRICA AND THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE WHICH FACILITIES MAY WITHOUT LIMITATION INCLUDE THE PROVISION OF CHILD CARE SERVICES AND MEETINGS, LECTURES AND CLASSES AND OTHER FORMS OF EDUCATION, RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITHOUT DISTINCTION OF RAVE, SEX, POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINION AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID COMMUNITY AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME IN THEIR DISCRETION DETERMINE.
Maes buddion
HEMEL HEMPSTEAD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
South Hill Centre
Cemetery Hill
HEMEL HEMPSTEAD
HP1 1JF
- Ffôn:
- 01442234617
- E-bost:
- Shc@southhillcentre.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window