ymddiriedolwyr PRESTFELDE SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 1102931
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rex Sartain | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|
||||
Holly Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
Anthony Barker | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|
||||
Timothy Pook | Ymddiriedolwr | 13 February 2019 |
|
|
||||
Mr Leo Winkley | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
David Tyack | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Amanda Thorn MBE DL | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
MARTIN HOLYOAKE | Ymddiriedolwr | 23 July 2017 |
|
|
||||
Richard Jenkins | Ymddiriedolwr | 28 November 2016 |
|
|||||
MR T PARSONS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.