Hanes ariannol ELLESMERE COLLEGE LIMITED

Rhif yr elusen: 1103049
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.36m £9.57m £9.57m £12.18m £12.84m
Cyfanswm gwariant £10.02m £9.54m £10.73m £12.49m £13.02m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.11m £7.72k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.18m £54.89k £32.57k £20.24k £56.50k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £92.40k £55.49k £220.02k £635.89k £750.63k
Incwm - Weithgareddau elusennol £9.08m £8.35m £9.98m £11.45m £11.92m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £6.26k £8.28k £6.69k £7.31k £7.67k
Incwm - Arall £1.88k £1.11m £141.94k £62.57k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £8.89m £8.54m £9.41m £10.57m £11.18m
Gwariant - Ar godi arian £1.13m £1.00m £1.31m £1.91m £1.83m
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £2.35k £2.52k £2.47k £2.50k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0