ELLESMERE COLLEGE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The delivery of education to pupils ranging from 7 to 18 years of age. The school is open at other times for use by the local community, and the school has strong links with local sporting associations for the benefit of the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£12,733,189
Roddion a chymynroddion | £56.50k | |
Weithgareddau elusennol | £11.92m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £750.63k | |
Buddsoddiadau | £7.67k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£13,015,351
Codi arian | £1.83m | |
Weithgareddau elusennol | £11.18m | |
Arall | £0 |
£50,380 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.83m | |
Gwariant elusennol | £11.18m |
Pobl

244 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 2 |
£100k i £110k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 05 Ebrill 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES LILLIS | Cadeirydd | 10 May 2011 |
|
|
||||
Julie Nieto | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Michael Ward | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Dr Julie Scanlon | Ymddiriedolwr | 29 January 2023 |
|
|
||||
Anna Sutton | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|||||
Dr Karen Castle | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
JANE MAKIE TROWBRIDGE LLP JP | Ymddiriedolwr | 20 October 2014 |
|
|
||||
Michael Donald Thomas Sampson | Ymddiriedolwr | 02 May 2014 |
|
|
||||
SIOBHAN CONNOR | Ymddiriedolwr | 09 March 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.36m | £9.57m | £9.57m | £12.18m | £12.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.02m | £9.54m | £10.73m | £12.49m | £13.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.11m | £7.72k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.18m | £54.89k | £32.57k | £20.24k | £56.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £92.40k | £55.49k | £220.02k | £635.89k | £750.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.08m | £8.35m | £9.98m | £11.45m | £11.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.26k | £8.28k | £6.69k | £7.31k | £7.67k | |
|
Incwm - Arall | £1.88k | £1.11m | £141.94k | £62.57k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.89m | £8.54m | £9.41m | £10.57m | £11.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.13m | £1.00m | £1.31m | £1.91m | £1.83m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £2.35k | £2.52k | £2.47k | £2.50k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £7.84m | £7.66m | £7.93m | £7.62m | £7.77m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £393.47k | £461.49k | £0 | £420.52k | £476.17k | |
|
Cyfanswm asedau | £751.51k | £1.16m | £797.90k | £1.04m | £1.08m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £4.35m | £4.47m | £4.37m | £5.05m | £5.42m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 27 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 27 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 05 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 05 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 16 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 14 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 14 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 8TH MARCH 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 25 JANUARY 2006 AND 28 APRIL 2009. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 04 APR 2013
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND EXTEND EDUCATION (INCLUDING SPIRITUAL, SOCIAL, MORAL, CULTURAL AND PHYSICAL EDUCATION)IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES AND PRINCIPALS OF THE CHURCH IN THE DIOCESE OF LICHFIELD OR ELSEWHERE THROUGH ANY OR ALL OF THE FOLLOWING MEANS: BY CARRYING ON THE SCHOOL KNOWN AS ELLESMERE COLLEGE AND ANY SCHOOL OR SCHOOLS ASSOCIATED WITH IT IN A MANNER WHICH DEVELOPS AND SUSTAINS A CHRISTIAN ENVIRONMENT CENTRED ON THE ANGLICAN TRADITION OF THE EUCHARIST AND AT WHICH A FUNDAMENTAL IMPORTANCE IS ATTACHED TO THE TEACHING OF THOSE PRINCIPLES; PROMOTING AND SUPPORTING THE EFFICIENCY AND EFFECTNESS OF WOODARD CORPORATION; PROMOTING THE USE OF THE FACILITIES OF ANY SCHOOL BY THE WIDER COMMUNITY
Maes buddion
WITHIN THE DIOCESE OF LICHFIELD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ELLESMERE COLLEGE
ELLESMERE
SY12 9AB
- Ffôn:
- 01691622321
- E-bost:
- directoroffinance@ellesmere.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window