Hanes ariannol EVESHAM VOLUNTEER CENTRE
Rhif yr elusen: 1103353
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (55 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.59k | £73.32k | £84.74k | £152.99k | £84.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.94k | £75.36k | £66.40k | £97.51k | £118.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £39.91k | N/A | £20.36k | N/A | £25.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £13.85k | N/A | £71.00k | £25.30k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.