PARENT CHEERLEADER ASSOCIATION OF THE CARSHALTON CHEERLEADERS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide facilities for the recreation and leisure time occupation for young people under the age of 25 by the provision of training and performing cheerleading activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Bromley
- Croydon
- Sutton
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 219830 MIND (THE NATIONAL ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH)
- 24 Mehefin 2004: Cofrestrwyd
- 18 Tachwedd 2021: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- CARSHALTON CHEERLEADERS PALACE CRYSTALS (Enw gwaith)
- PCACC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.05k | £6.26k | £4.80k | £1.04k | £2.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.14k | £1.83k | £700 | £1.38k | £1.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 19 Awst 2021 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 20 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2018 | 25 Mai 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 MARCH 2003, AS AMENDED 22 MAY 2004
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FACILITIES FOR THE RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION OF YOUNG PEOPLE UNDER THE AGE OF 25 IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE BY THE PROVISION OF TRAINING AND PERFORMING IN CHEERLEADING ACTIVITIES SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL AND MENTAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window