Hanes ariannol THE GURKHA WELFARE TRUST
Rhif yr elusen: 1103669
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.15m | £25.26m | £22.05m | £25.51m | £24.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.54m | £22.50m | £20.55m | £22.71m | £24.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.65m | £4.04m | £970.00k | £1.93m | £1.75m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.94m | £5.47m | £5.88m | £5.85m | £6.09m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.81m | £15.91m | £16.59m | £18.32m | £16.43m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £355.00k | £518.00k | £182.00k | £694.00k | £576.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.74m | £6.64m | £3.50m | £4.46m | £4.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.25m | £2.20m | £1.78m | £2.05m | £2.70m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.12m | £6.41m | £5.00m | £8.00m | £6.66m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £18.83m | £20.02m | £18.09m | £20.07m | £21.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.71m | £2.48m | £2.47m | £2.63m | £2.84m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £180.00k | £244.00k | £225.00k | £230.00k | £257.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £250.00k | £250.00k | £250.00k | £250.00k | £250.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £303.00k | £317.00k | £347.00k | £372.00k | £355.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.