Hanes ariannol CHARITIES FOR RELIEF IN NEED AND WELFARE OF THE BLIND ADMINISTERED BY THE CLOTHWORKERS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1103289
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £441.53k | £551.55k | £620.79k | £594.66k | £650.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £452.99k | £439.13k | £738.86k | £672.77k | £648.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £545.88k | £617.09k | £593.63k | £650.55k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £5.67k | £3.70k | £1.03k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £419.01k | £713.85k | £642.31k | £609.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £619 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £419.01k | £713.85k | £642.31k | £606.93k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £20.12k | £24.39k | £30.46k | £39.32k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.