ymddiriedolwyr KING'S SCHOOLS TAUNTON LTD
Rhif yr elusen: 1103346
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDA NASH | Cadeirydd | 22 April 2015 |
|
|||||
Rebecca Wells-Cole | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
John Edward Knill | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Marcus Anthony Gunn | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Roger Mark Uvedale Lambert | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
William John Morrison | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
Jolyon Robert Alban Woodard | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
Rt Revd William Nigel Stock | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|||||
Michael Featherstone | Ymddiriedolwr | 08 March 2017 |
|
|
||||
CHARIS CAVAGHAN-PACK BED JP | Ymddiriedolwr | 17 July 2012 |
|
|
||||
CHRIS HIRST | Ymddiriedolwr | 02 June 2011 |
|
|
||||
JOHN HOUGHTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.