LANCASTER CITIZENS ADVICE BUREAU
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Through a managed approach we aim to provide information, advice and assistance which is accessible, resposive to need empowering for the clientand of a consistently high quality. The Bureau works within the aims and principles of hte CAB service to address issues raised by social exclusion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/07/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £277.60k | £295.66k | £405.37k | £321.89k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £319.35k | £283.98k | £299.94k | £318.09k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2012 | 08 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 09 Hydref 2012 | 252 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 15 Awst 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 21 Gorffennaf 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 21 Gorffennaf 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 17 Medi 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 28 Medi 2009 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5 APRIL 2004
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN LANCASTER AND SURROUNDING AREAS ("THE AREA OF BENEFIT") BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS.
Maes buddion
THE COMMUNITY IN LANCASTER AND SURROUNDING AREAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window