Hanes ariannol CONQUEST CENTRE LIMITED

Rhif yr elusen: 1103883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £304.46k £285.44k £899.48k £679.66k £802.31k
Cyfanswm gwariant £328.86k £291.35k £343.37k £485.76k £579.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £533.32k £40.94k £75.96k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £324.86k £635.19k £717.08k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £41.30k £3.09k £8.29k
Incwm - Arall N/A N/A £0 £440 £981
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £333.33k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £333.39k £466.25k £568.06k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £9.98k £10.96k £11.41k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 £2.46k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £8.55k £0