Hanes ariannol INTERNATIONAL HEALTH PARTNERS (UK) LIMITED
Rhif yr elusen: 1105455
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.73m | £16.13m | £26.40m | £24.39m | £12.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.71m | £15.72m | £26.17m | £24.10m | £12.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £111.50k | £9.32k | £1.29k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £923.72k | £1.44m | £1.50m | £1.99m | £1.84m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.80m | £14.69m | £24.90m | £22.39m | £10.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £600 | £216 | £16 | £1.75k | £10.07k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £20.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.65m | £15.65m | £26.08m | £23.99m | £12.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £56.54k | £71.66k | £96.02k | £110.99k | £133.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.23k | £9.82k | £11.46k | £22.03k | £21.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.