Hanes ariannol COMMUNITY SOUTHWARK
Rhif yr elusen: 1105835
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.36m | £897.13k | £952.09k | £931.43k | £996.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.33m | £931.13k | £906.45k | £866.94k | £906.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.03m | £553.73k | £575.81k | £403.73k | £541.93k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.00k | £35.00k | £42.12k | £243.43k | £339.73k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £35.33k | £1.60k | £9.58k | £7.34k | £510 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £159.15k | £12.57k | £18.20k | £114.52k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.33m | £659.20k | £838.01k | £502.17k | £881.66k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £77.18k | £91.93k | £403.73k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.31m | £920.01k | £895.99k | £855.94k | £901.60k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £28.75k | £11.12k | £10.46k | £11.00k | £5.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £29.84k | £7.45k | £5.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.