ymddiriedolwyr COMMUNITY SOUTHWARK
Rhif yr elusen: 1105835
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suleyman Muhidin | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||||
Winnie Baffoe | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|
||||||
Eleanor Kerslake | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|
||||||
Naomi Louise | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|
||||||
Christopher Brindley Naylor | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|
||||||
Carole Brady | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||||
Felicia Boshorin | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|||||||
Daniel Campbell | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||||
Cedric Whilby | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||||
Michael Christopher Wilson | Ymddiriedolwr | 16 June 2020 |
|
|
||||||
Peter Redfern | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||||
Nicola Howard | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.