Ymddiriedolwyr Heritage and Communities Trust
Rhif yr elusen: 1104509

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Lewis | Cadeirydd | 23 July 2023 |
|
|||||
Sally Bruce | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|||||
Arielle Murphy | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|
||||
Ruth Britt | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|
||||
Simon Oliver | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|
||||
Dr Alison Lee | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|
||||
Katie Ann Smith | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Ian McLaughlin | Ymddiriedolwr | 23 July 2023 |
|
|
||||
Rosalind Anne Dore | Ymddiriedolwr | 16 August 2022 |
|
|
||||
Malcolm Yull | Ymddiriedolwr | 07 July 2013 |
|
|
||||
MAUREEN BLUNDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.