ymddiriedolwyr THE CORONERS' COURTS SUPPORT SERVICE
Rhif yr elusen: 1105899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Blue | Cadeirydd | 03 August 2023 |
|
|||||
Lorna Gozzard | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Kim Elizabeth Chudley | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Wai Hang Lau | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Dr CHRISTOPHER PEAKER | Ymddiriedolwr | 10 September 2013 |
|
|
||||
NICOLAS GIBBON | Ymddiriedolwr | 12 June 2013 |
|
|
||||
MS MAGGIE FROST | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.