HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT AIR AMBULANCE

Rhif yr elusen: 1106234
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT AIR AMBULANCE CHARITY WAS LAUNCHED IN OCTOBER 2005 AND ITS AIM IS TO PROVIDE AIR AMBULANCE SERVICE THROUGHOUT HAMPSHIRE AND THE ISLE OF WIGHT IN RESPONSE TO EMERGENCY CALLS. THE AIR AMBULANCE BECAME OPERATIONAL ON 1ST JULY 2007 AND FLIES SEVEN DAYS PER WEEK, UP TO 19 HOURS A DAY RESPONDING TO ACCIDENTS, TRAUMA AND SEVERE ILLNESS.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire
  • Ynys Wyth

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Awst 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1030925 ROTARY CLUB OF WATERLOOVILLE TRUST FUND
  • 25 Hydref 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1115636 THE DRAYTON AND FARLINGTON ACTION GROUP
  • 08 Hydref 2004: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • HEART (Enw gwaith)
  • HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT AIR AMBULANCE LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Isabel Boyer Ymddiriedolwr 25 July 2023
Dim ar gofnod
Benedict Rouse Ymddiriedolwr 25 July 2023
Dim ar gofnod
Lucy Linington Ymddiriedolwr 25 July 2023
Dim ar gofnod
Charlotte Bruce Ymddiriedolwr 25 July 2023
Dim ar gofnod
Stuart Gray Ymddiriedolwr 25 July 2023
Dim ar gofnod
Steven Vear Ymddiriedolwr 27 July 2021
Dim ar gofnod
Benjamin Thomas Rogers Ymddiriedolwr 27 July 2021
Dim ar gofnod
David Wakeham Ymddiriedolwr 27 July 2021
Dim ar gofnod
Rebecca Brackwell-Slade Ymddiriedolwr 27 July 2021
Dim ar gofnod
GRAHAM ALLEN HILL Ymddiriedolwr 19 March 2018
Dim ar gofnod
MRS GWEN MOULSTER Ymddiriedolwr 19 March 2018
Dim ar gofnod
Dr Andy Eynon Ymddiriedolwr 25 April 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.51m £8.27m £9.17m £10.18m £10.92m
Cyfanswm gwariant £7.76m £7.81m £8.58m £10.16m £11.23m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £209.55k £2.84k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.59m £3.61m £4.51m £5.70m £6.90m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £4.37m £4.29m £4.25m £3.90m £3.51m
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £352.86k £368.51k £405.04k £508.97k £418.99k
Incwm - Arall £209.55k £0 £0 £65.36k £92.83k
Incwm - Cymynroddion £262.42k £964.30k £1.44m £1.62m £1.88m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.68m £5.14m £5.69m £6.83m £7.37m
Gwariant - Ar godi arian £3.09m £2.68m £2.89m £3.34m £3.86m
Gwariant - Llywodraethu £10.42k £10.32k £18.14k £30.42k £24.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau £16.55k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £63.01k £67.54k £80.82k £63.78k £45.02k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Asedau hunan ddefnydd £537.01k £602.40k £506.60k £551.19k £638.02k
Buddsoddiadau tymor hir £13.11m £14.29m £12.90m £12.63m £9.57m
Cyfanswm asedau £5.02m £5.02m £6.63m £7.66m £10.74m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £2.10m £1.91m £2.70m £3.67m £3.28m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 01 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 01 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 06 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 06 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 29 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 29 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 23 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 23 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
F4
Adanac Park
Adanac Drive
Nursling
SOUTHAMPTON
SO16 0BT
Ffôn:
02380743510