BIRDS EYE VIEW

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Birds Eye View raises public awareness by positively celebrating the diverse talents of women filmmakers from around the world on all platforms, whilst inspiring, encouraging and equipping the next generation of women filmmakers and executives to break new ground through our talent development programmes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 02 Awst 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeria Bullo | Cadeirydd | 01 August 2024 |
|
|
||||
Tolu Stedford | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Rebecca Lisa Ines del Tufo | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|||||
Yaw Basoah | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Sophie Doherty | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Fozia O'Dowd | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Mx Tara Elizabeth Brown | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Stephanie Catherine Hayward | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £252.72k | £302.78k | £323.32k | £292.71k | £280.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £224.51k | £274.04k | £330.83k | £326.51k | £275.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £12.91k | £11.50k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 31/07/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/06/2004 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 11/06/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/12/2013
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ARTS AND SCIENCES OF FILM AND FILMMAKING AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE ROLE OF WOMEN IN FILM AND FILMMAKING. 2) TO FURTHER ANY OTHER SIMILAR PURPOSES WHICH ARE CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES FROM TIME TO TIME AS THE CHARITY THINKS FIT
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3Space International House
6 Canterbury Crescent
London
SW9 7QE
- Ffôn:
- 020 7060 3168
- E-bost:
- tember@reclaimtheframe.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window