LEEDS WEST INDIAN CARNIVAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A) To promote for the public benefit the arts. B) To foster, promote and increase public knowledge of the arts, particularly the encouragement of children into the heritage of the Leeds West Indian Community. C)To Secure the establishment of a community centre. D) To advance education generally, but in particular West Indian Music, dress,art and design of artifact.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £59,774 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Antigwa A Barbuda
- Barbados
- Dominica
- St Kitts-nevis
- Trinidad A Tobago
Llywodraethu
- 01 Chwefror 2005: Cofrestrwyd
- LWIC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Arthur Benjamin France | Cadeirydd | 18 April 2004 |
|
|
||||
Kearn Williams | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Erica Jeffers | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Lorina Angelica gumbs | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Simone Berkeley Miss | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Karen Mills | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Stuart Michael Bailey | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
Norma Cannonier | Ymddiriedolwr | 31 January 2017 |
|
|
||||
Sheila Howarth | Ymddiriedolwr | 31 January 2017 |
|
|||||
Melvyn Zakers | Ymddiriedolwr | 31 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.71k | £154.08k | £77.93k | £107.80k | £105.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £90.36k | £46.32k | £108.27k | £107.59k | £122.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £61.40k | £153.24k | £77.93k | £89.62k | £59.77k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 28 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 26 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 26 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 28 Mai 2021 | 179 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 28 Mai 2021 | 179 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 04 MAY 2004
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE ARTS (MEANING THE VISUAL, LITERARY, MUSICAL, DRAMATIC OR ANY OTHER ARTS PROVIDED IN EACH CASE THAT THEY ARE OF RECOGNISED CULTURAL, AESTHETIC OR EDUCATIONAL VALUE); (B) TO FOSTER, PROMOTE AND INCREASE PUBLIC APPRECIATION AND KNOWLEDGE OF AND TO IMPROVE PUBLIC TASTE AND INTEREST IN THE ARTS, AND IN PARTICULAR THE ACTIVE ENCOURAGEMENT AND DEVELOPMENT OF CHILDREN INTO THE CULTURAL AND SOCIAL HERITAGE OF THE LEEDS WEST INDIAN COMMUNITY; (C) TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE (HEREIN AFTER CALLED "THE CARNIVAL CENTRE") AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME, WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY IN FURTHERANCE OF THE OBJECTS; (D) TO ADVANCE EDUCATION GENERALLY, IN PARTICULAR CONCERNING WEST INDIAN MUSIC, DRESS, ART AND DESIGN OF ARTEFACTS; (E) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF CHAPELTOWN, LEEDS IN THE COUNTY OF WEST YORKSHIRE AND THE NEIGHBOURHOOD THEREOF (HEREINAFTER CALLED THE "AREA OF BENEFIT") WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF A POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
CHAPELTOWN, LEEDS IN THE COUNTY OF WEST YORKSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Leeds West Indian Carnival
Arts & Cultural Centre
82 Sheepscar Street North
Leeds
LS7 3AF
- Ffôn:
- 0113 307 0001
- E-bost:
- Office@leedscarnival.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window