Hanes ariannol STRATFORD UPON AVON AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1105342
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £306.06k | £397.03k | £453.87k | £649.29k | £781.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £321.40k | £397.86k | £441.58k | £588.57k | £773.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £60.96k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £142.46k | £102.05k | £71.57k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £49.43k | £43.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £548.93k | £726.14k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £268 | £223 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £50.67k | £11.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £31.50k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £588.57k | £773.54k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £1.64k | £1.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.