CHARMOUTH HERITAGE COAST CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the public in geology, palaeontology, geomorphology and natural history of the coast and adjacent areas at Charmouth and to maintain a centre at Charmouth for education and information to encourage management of the coast and adjacent areas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dorset
Llywodraethu
- 09 Awst 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Coleman | Cadeirydd | 11 May 2023 |
|
|
||||
Richard Bovill | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Penelope Jane Whailing | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Jonathan Guy Field | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Penelope Ann Rose | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Dr Jane Elizabeth Gregory | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Roger Leslie Sansom | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|||||
Andrew Littler | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|||||
Paul Richard Harvey | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Laura Cornish | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
||||
Eden Hamilton Thomson | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|
||||
Barry Preston Coleman | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|
||||
JANET R COLEMAN | Ymddiriedolwr | 19 January 2015 |
|
|
||||
MRS DEBBY SNOOK | Ymddiriedolwr | 19 January 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £228.02k | £176.43k | £160.84k | £201.72k | £257.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £224.14k | £169.96k | £162.15k | £225.92k | £225.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £22.45k | £91.50k | £42.05k | £5.00k | £10.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 JUNE 2004
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE GEOLOGY, PALAEONTOLOGY AND NATURAL HISTORY OF THE COAST AND ADJACENT AREAS AT CHARMOUTH AND TO MAINTAIN A CENTRE AT CHARMOUTH FOR EDUCATION AND INFORMATION TO ENCOURAGE CONSERVATION OF THE COAST AND ADJACENT AREA.
Maes buddion
DORSET
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Downside Close
Charmouth
Bridport
Dorset
DT6 6BH
- Ffôn:
- 01297561625
- E-bost:
- info@charmouth.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window