Hanes ariannol BUNGAY COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 1108051
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024 28/02/2025
Cyfanswm Incwm Gros £388.48k £456.15k £130.41k £71.04k £88.63k
Cyfanswm gwariant £7.90k £37.15k £42.04k £61.29k £73.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £347.11k £77.16k N/A N/A N/A