CANAAN TRUST

Rhif yr elusen: 1105657
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provide safe, secure supported accommodation for homeless males aged 18 and over. The Trust, founded in 1995 is committed to inclusion & operates 24 hours a day, 365 days a year. The provision of accommodation is the visible tip of the comprehensive support service provided to those, regardless of gender, who are homeless, threatened with becoming homeless, or in need from across our communities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Derby
  • Swydd Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Rhagfyr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 505887 AGE CONCERN CHILWELL
  • 15 Mawrth 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 241086 SIR HENRY WILLOUGHBY AND OTHERS - FOR POOR
  • 27 Awst 2004: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THE ASPIRE TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DAVID GEE Cadeirydd 04 January 2013
Dim ar gofnod
Helen Henshaw Ymddiriedolwr 29 November 2023
Dim ar gofnod
Susan Bradley Ymddiriedolwr 29 November 2023
WE CAN TOGETHER
Derbyniwyd: Ar amser
NOTTINGHAM TRENT VALLEY METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Trish Eaton Ymddiriedolwr 29 November 2023
Dim ar gofnod
TREVOR JONES Ymddiriedolwr 04 November 2015
Dim ar gofnod
Alan Goulden Ymddiriedolwr 15 July 2015
Dim ar gofnod
Timothy Broad Ymddiriedolwr 26 March 2014
Dim ar gofnod
DIANNA JEAN ROSS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £325.42k £364.23k £317.35k £353.14k £1.44m
Cyfanswm gwariant £301.18k £307.14k £298.48k £341.81k £610.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.00k £1.83k N/A £35.00k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £1.07m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £357.96k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £9.75k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £474.06k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £23.10k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £113.82k

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 30/09/2024
Asedau hunan ddefnydd N/A N/A N/A N/A £1.19m
Buddsoddiadau tymor hir N/A N/A N/A N/A £0
Cyfanswm asedau N/A N/A N/A N/A £758.74k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A N/A N/A N/A £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A N/A N/A N/A £257.30k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2024 01 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2024 26 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 07 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 06 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 19 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 20 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 23 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 21 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 31 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
14 Main Street
Long Eaton
Nottingham
NG10 1GR
Ffôn:
01159464903
Gwefan:

canaan-trust.co.uk